ymddiriedolwyr BASINGSTOKE AND DEANE COMMUNITY LEISURE TRUST
Rhif yr elusen: 1113491
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hazel Tilbury | Cadeirydd |
|
||||||
Cllr Catherine Abigail Margaret Compton-Burnett | Ymddiriedolwr | 27 May 2021 |
|
|||||
Toni Shaw | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|||||
Richard Eldridge | Ymddiriedolwr | 20 June 2017 |
|
|
||||
Steven Alan Charles Swatton | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Andrew Finn | Ymddiriedolwr | 22 November 2016 |
|
|
||||
IAN WALKOM | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.