Hanes ariannol COMMONWEAL HOUSING LIMITED
Rhif yr elusen: 1113331
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £856.65k | £1.20m | £1.02m | £895.78k | £876.76k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.10m | £994.37k | £918.46k | £973.79k | £795.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £571.28k | £641.28k | £580.00k | £500.00k | £550.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £258.80k | £86.60k | £19.00k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £269.74k | £296.86k | £346.67k | £363.50k | £315.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.75k | £1.75k | £3.84k | £2.41k | £2.08k | |
|
Incwm - Arall | £13.89k | £783 | £2.98k | £10.88k | £8.91k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.10m | £994.37k | £918.46k | £973.79k | £795.68k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.78k | £9.78k | £13.23k | £13.27k | £15.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £40.60k | £145.37k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.