Hanes ariannol SYLFAEN CYMUNEDOL CYF
Rhif yr elusen: 1114249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (43 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.69k | £118.15k | £106.94k | £78.19k | £121.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £104.69k | £104.19k | £86.32k | £83.84k | £101.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £7.09k | £33.89k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £2.16k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.