ymddiriedolwyr BARNSTAPLE MUSICAL COMEDY & DRAMATIC SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 1113996
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (181 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRAHAM PAUL RUHLEMAN | Cadeirydd |
|
|
|||||
Taya Alicia Lambden | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Mark Andrew Harris | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Deborah Boxall | Ymddiriedolwr | 15 July 2024 |
|
|
||||
Freya Poppy Ruhleman | Ymddiriedolwr | 25 March 2024 |
|
|
||||
Simon Nigel Wallis | Ymddiriedolwr | 19 February 2024 |
|
|
||||
Thomas Hearn | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Hayley Kathleen Christine Corkell | Ymddiriedolwr | 20 March 2023 |
|
|
||||
Jordan Alexander Buckingham | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Tracey Wallis | Ymddiriedolwr | 17 February 2021 |
|
|
||||
Marie Ann Davis | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
Miles Spencer Cowley | Ymddiriedolwr | 23 June 2016 |
|
|
||||
Kathryn Julie Snooks | Ymddiriedolwr | 23 September 2013 |
|
|
||||
SUSAN JANE SPIEGELHALTER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.