Hanes ariannol DISABILITY EQUALITY (NW)
Rhif yr elusen: 1114622
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £741.97k | £653.26k | £673.77k | £480.67k | £560.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £462.72k | £555.73k | £548.84k | £508.45k | £530.61k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £550.95k | £400.55k | £339.65k | N/A | £287.90k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.96k | £3.96k | N/A | N/A | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £8.13k | £8.09k | £1.73k | N/A | £3.06k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £7.02k | £7.41k | £6.70k | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £726.38k | £637.13k | £663.96k | N/A | £534.62k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £440 | £629 | £248 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £1.13k | N/A | £22.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £460.42k | £548.71k | £540.05k | N/A | £519.30k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.30k | £7.02k | £8.79k | N/A | £11.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.