Hanes ariannol VOLUNTEER CENTRE DORSET
Rhif yr elusen: 1113758
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £206.16k | £285.36k | £404.82k | £529.70k | £596.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £195.03k | £236.24k | £303.11k | £407.45k | £512.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £4.15k | N/A | N/A | £264.33k | £376.96k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £63.44k | £127.80k | £221.23k | £132.60k | £48.94k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £8.43k | £3.80k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £5.73k | £60.73k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £515.51k | £531.59k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £31 | £221 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £407.45k | £512.27k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £0 | £2.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.