THE JAMES BALDWIN TRUST
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The James Baldwin Trust helps young adults being treated for T-Cell non-Hodgkins Lymphona. It contributes towards or meets the cost of accomodation and travel for the patient and close family and friends when treatment is given at a hospital which is a significant distance from their home. The Trust also aims to fund research into a cure for T-Cell non-Hodgkin's Lymphoma.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2011
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Lloegr
Llywodraethu
- 27 Mai 2006: Cofrestrwyd
- 18 Awst 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2007 | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £39.88k | £14.34k | £29.15k | £14.82k | £5.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.14k | £26.49k | £27.59k | £24.70k | £23.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Datganiad ariannol blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Heb ei gyflwyno |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 4 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
1. TO RELIEVE THE FINANCIAL HARDSHIP OF YOUNG ADULTS SUFFERING FROM T-CELL NON-HODGKIN'S LYMPHOMA AND THEIR CLOSE FAMILY AND FRIENDS (FOR FULL DETAILS SEE CLAUSE 3).
Maes buddion
NOT DEFINED
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window