ymddiriedolwyr FRIENDS OF THE FLITCH WAY AND ASSOCIATED WOODLANDS
Rhif yr elusen: 1115617
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Dalby | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Bob Wright | Ymddiriedolwr | 07 May 2021 |
|
|
||||
Sandra Reynolds | Ymddiriedolwr | 17 January 2017 |
|
|||||
Alan Trigg | Ymddiriedolwr | 08 May 2015 |
|
|
||||
John Moss | Ymddiriedolwr | 26 April 2013 |
|
|
||||
Margaret James | Ymddiriedolwr | 06 May 2005 |
|
|
||||
WENDY MAUREEN MOSS | Ymddiriedolwr | 12 March 2005 |
|
|
||||
STANLEY DAVIES | Ymddiriedolwr | 12 March 2005 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.