ymddiriedolwyr LITTON AND THORNER'S COMMUNITY HALL
Rhif yr elusen: 1113508
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR RON DAVIDSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Anne Matthews | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Peter James Alfred Strange | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Adrian Mark Stone | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|
||||
Michael Sitch | Ymddiriedolwr | 01 September 2020 |
|
|
||||
Graham John Hickling | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
||||
Andrew King | Ymddiriedolwr | 19 April 2014 |
|
|
||||
Wendy Firrell | Ymddiriedolwr | 05 May 2013 |
|
|
||||
John Firrell | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FREDERICK ARTHUR SPICER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.