Hanes ariannol EDEN ANIMAL RESCUE
Rhif yr elusen: 1117113
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £556.44k | £365.65k | £239.33k | £330.94k | £1.17m | |
|
Cyfanswm gwariant | £300.51k | £234.51k | £218.82k | £291.55k | £353.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.67k | £2.67k | £7.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £463.17k | N/A | N/A | N/A | £999.98k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £63.41k | N/A | N/A | N/A | £131.54k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.30k | N/A | N/A | N/A | £28.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £8.57k | N/A | N/A | N/A | £10.01k | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £338.41k | N/A | N/A | N/A | £904.35k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £272.34k | N/A | N/A | N/A | £335.47k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £28.17k | N/A | N/A | N/A | £17.56k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | £5.97k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.