Dogfen lywodraethu LLANILLTYD FAWR IN FLOWER
Rhif yr elusen: 1114253
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 JANUARY 2006 AS AMENDED 15 JANUARY 2008. AS AMENDED ON 01 FEB 2022 AS AMENDED ON 14 JUN 2022 AS AMENDED ON 20 AUG 2022
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, THE CONSERVATION, PROTECTION AND IMPROVEMENT OF THE PHYSICAL AND NATURAL ENVIRONMENT BY PLANNING, DESIGNING AND MANAGING FLOWER BEDS, PLANTERS, GREEN SPACES AND OTHER RELATED TASKS WITHIN THE GEOGRAPHICAL AREA OF LLANTWIT MAJOR.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
LLANTWIT MAJOR
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.