Hanes ariannol GROUNDWORK NORTHAMPTONSHIRE
Rhif yr elusen: 1114205
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £925.25k | £997.86k | £1.07m | £1.39m | £1.42m | |
|
Cyfanswm gwariant | £928.33k | £986.21k | £1.04m | £1.37m | £1.39m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £5.00k | £635.00k | N/A | £83.75k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.75k | £128.13k | N/A | £83.75k | £208.75k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £39.98k | £10.96k | £31.87k | £10.65k | £14.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £885.08k | £986.21k | £1.04m | £1.38m | £1.40m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £189 | £682 | £95 | £33 | £976 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £10.65k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £928.33k | £986.21k | £1.04m | £1.37m | £1.39m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £17.90k | £15.00k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.