ymddiriedolwyr LEWISHAM EDUCATION ARTS NETWORK (LEAN)
Rhif yr elusen: 1119396
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERONICA JOBBINS | Cadeirydd |
|
|
|||||
Veronica Sarmiento | Ymddiriedolwr | 26 March 2022 |
|
|
||||
Julia Mirkin | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|
||||
Holly Henry | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Lucy Maycock | Ymddiriedolwr | 06 May 2021 |
|
|
||||
Maria Conyard | Ymddiriedolwr | 11 March 2020 |
|
|
||||
Dearbhaile Siun Nairn | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Beatrice Elizabeth Semple | Ymddiriedolwr | 25 March 2019 |
|
|
||||
Emma Webster | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||
JAMES THOMAS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.