Dogfen lywodraethu SOUTHGATE CHURCH BURY ST EDMUNDS SUFFOLK
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 12 MAY 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 26 JUL 2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 25 MAR 2014 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17 OCT 2018 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11 SEP 2019 AS REGISTERED AT COMPANIES HOUSE ON 16 OCT 2019
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE PRINCIPLES, TEACHINGS AND PRACTICES OF CHRISTIAN FAITH FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY IN THE SOUTHGATE AREA OF BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK.
Maes buddion
SOUTHGATE AREA OF BURY ST EDMUNDS, SUFFOLK.
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.