Dogfen lywodraethu THE DESMOND ELLIOTT CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1115496
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 05/06/2006 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 24/09/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25/02/2015 AS AMENDED ON 29 NOV 2017 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 30 JUL 2019
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE ART OF LITERATURE FOR THE PUBLIC BENEFIT BY AWARDING A PRIZE, TO BE KNOW AS "THE DESMOND ELLIOTT PRIZE" TO BE GIVEN FOR THE BEST FIRST WORK IN BOOK FORM BY A NEW AUTHOR
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED BY GI. IN PRACTICE NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.