Hanes ariannol THE UFTON COURT EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 1116659
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.19m | £1.15m | £1.83m | £1.85m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.55m | £1.45m | £1.05m | £1.67m | £1.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £25.00k | £25.43k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £676.89k | £421.56k | £549.98k | £392.71k | £353.17k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £485.37k | £155.88k | £208.48k | £597.94k | £489.07k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £721.87k | £410.21k | £230.38k | £817.22k | £976.48k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.35k | £1.01k | £97 | £65 | £3.46k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £201.66k | £159.99k | £17.55k | £23.99k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.27m | £1.22m | £863.96k | £1.35m | £1.54m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £97.15k | £72.26k | £56.25k | £81.68k | £362.35k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.88k | £11.06k | £11.50k | £14.25k | £16.10k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £178.28k | £161.70k | £131.41k | £235.05k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.