Hanes ariannol THE RIFLES REGIMENTAL TRUST
Rhif yr elusen: 1119061
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £483.87k | £366.09k | £314.68k | £632.99k | £1.10m | |
|
Cyfanswm gwariant | £517.50k | £462.72k | £333.48k | £427.09k | £445.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | N/A | £453.72k | £987.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | N/A | £9.23k | £4.50k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £7.60k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | N/A | £88.62k | £111.46k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | N/A | £64.18k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | N/A | £262.01k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | N/A | £385.32k | £402.71k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | £41.77k | £42.82k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | N/A | £106.72k | £6.92k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | N/A | £0 | £207.39k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | N/A | £25.31k | £27.01k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.