Dogfen lywodraethu GATEPOST THEATRE COMPANY
Rhif yr elusen: 1116378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (46 diwrnod yn hwyr)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 MARCH 2006 AS AMENDED 7 SEPTEMBER 2006 AS AMENDED ON 23 SEP 2016 AS AMENDED ON 02 NOV 2017 as amended on 22 Mar 2022
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PERSONS AGED 13 YEARS AND UPWARDS IN THE ARTS OF MUSICAL THEATRE, DRAMA, SINGING, AND DANCE AND TO FURTHER PROMOTE THIS EDUCATIONAL DEVELOPMENT BY ENCOURAGING PARTICIPATION IN CONCERTS AND PRODUCTIONS AT LOCAL AMATEUR AND PROFESSIONAL VENUES.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED, IN PRACTICE DERBYSHIRE.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.