ymddiriedolwyr THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - RYEDALE BRANCH
Rhif yr elusen: 1115044
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALLAN KEITH JONES | Cadeirydd | 07 March 2018 |
|
|
||||
Rosemary Ann Schofield | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Malcolm James Barnard | Ymddiriedolwr | 06 March 2024 |
|
|
||||
Christine Barnard | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Wendy Baker | Ymddiriedolwr | 03 March 2021 |
|
|
||||
Raymond Martin Ellis | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Carol Wendy Sollitt | Ymddiriedolwr | 13 March 2018 |
|
|
||||
Margaret Iris HILLERY | Ymddiriedolwr | 07 March 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.