ymddiriedolwyr THE TOPSY FOUNDATION UK
Rhif yr elusen: 1115428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (89 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODNEY WALDECK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Professor Hugh Edward Montgomery | Ymddiriedolwr | 26 June 2023 |
|
|||||
Susan Rae Murphy | Ymddiriedolwr | 31 August 2021 |
|
|
||||
Fiona Adam Ghosh | Ymddiriedolwr | 05 October 2020 |
|
|
||||
Natasha Louise Huber | Ymddiriedolwr | 19 November 2019 |
|
|
||||
Foszia Turner-Stylianou | Ymddiriedolwr | 11 May 2017 |
|
|
||||
Susan Frances Angoy | Ymddiriedolwr | 22 January 2015 |
|
|
||||
Gwyneth Williams | Ymddiriedolwr | 30 April 2014 |
|
|
||||
JEFF RODRIGUES | Ymddiriedolwr | 06 August 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.