ymddiriedolwyr CAMDEN PEOPLE FIRST
Rhif yr elusen: 1118732
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JIDE AKINBIYI | Cadeirydd | 04 December 2014 |
|
|
||||
Paul Edward Tomlinson | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|||||
Sanjay Ramphal | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Raymond Reid | Ymddiriedolwr | 21 August 2024 |
|
|
||||
Shelim Miah | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Christine Mannion | Ymddiriedolwr | 09 December 2022 |
|
|
||||
Michaela Mamara | Ymddiriedolwr | 09 December 2021 |
|
|
||||
Gillian Arnold | Ymddiriedolwr | 04 July 2016 |
|
|
||||
ALICE ETHERINGTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
FRANCES MOSTAFA | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA DAVIES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.