ymddiriedolwyr Citizens Advice East Suffolk
Rhif yr elusen: 1115522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
robert wilkerson | Ymddiriedolwr | 22 July 2024 |
|
|
||||
lydia keeble | Ymddiriedolwr | 18 March 2024 |
|
|
||||
Philip Maturin Davy | Ymddiriedolwr | 05 June 2023 |
|
|
||||
Simon John Quantrill | Ymddiriedolwr | 19 April 2023 |
|
|
||||
Richard Thomas McLeod | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Ed Day | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
Nicola Susan Mayo | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
||||
David John Verney | Ymddiriedolwr | 11 April 2022 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.