ymddiriedolwyr THE FACULTY OF FORENSIC & LEGAL MEDICINE OF THE ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS
Rhif yr elusen: 1119599
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
20 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Amandeep Ranu | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr Iain Brew | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Abi Bartlett | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Stacey Shelley | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr Elizabeth Sevink | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
Dr Deryn Evans | Ymddiriedolwr | 12 May 2023 |
|
|
||||
John Gall | Ymddiriedolwr | 11 May 2023 |
|
|
||||
Dr Bernadette Butler | Ymddiriedolwr | 02 November 2022 |
|
|
||||
James Goodrich | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||
Elaine Cook | Ymddiriedolwr | 06 May 2022 |
|
|
||||
Dr Anton van Dellen | Ymddiriedolwr | 10 December 2021 |
|
|
||||
Dr David Cohen | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Dr Charles Sanderson | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Professor Paul Marks | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Peter Rees | Ymddiriedolwr | 04 November 2020 |
|
|
||||
Dr Amy Hamm | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Dr Vincent Davidson | Ymddiriedolwr | 04 March 2020 |
|
|
||||
Benjamin Sylvester | Ymddiriedolwr | 06 November 2019 |
|
|
||||
Dr Michael Ian Robertson | Ymddiriedolwr | 30 April 2009 |
|
|
||||
Dr Catherine White | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.