ymddiriedolwyr Home-Start Exeter, East and Mid Devon
Rhif yr elusen: 1116385
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (9 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Crawford | Ymddiriedolwr | 07 June 2023 |
|
|
||||
Deborah Herbert | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Wendy Saunders | Ymddiriedolwr | 21 July 2022 |
|
|
||||
Rajah Sivlal | Ymddiriedolwr | 03 February 2021 |
|
|
||||
Claire Farmer | Ymddiriedolwr | 29 July 2020 |
|
|
||||
Wendy Wills | Ymddiriedolwr | 12 December 2018 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Evans | Ymddiriedolwr | 11 July 2017 |
|
|
||||
Margaret Carter | Ymddiriedolwr | 28 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.