Hanes ariannol BROUGH COMMUNITY CENTRE MANAGEMENT COMMITTEE
Rhif yr elusen: 1117682
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (189 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.12k | £27.84k | £47.93k | £22.21k | £17.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.76k | £17.97k | £18.87k | £9.94k | £19.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £45.07k | £12.00k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.