Hanes ariannol RENDCOMB COLLEGE
Rhif yr elusen: 1115884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.75m | £7.18m | £7.33m | £7.76m | £8.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.39m | £7.44m | £7.48m | £7.96m | £8.79m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £267.96k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £381.82k | £864.96k | £1.27m | £377.57k | £738.37k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £267.67k | £131.73k | £97.33k | £216.67k | £212.03k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £6.06m | £6.14m | £5.92m | £7.13m | £7.82m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £41.26k | £36.83k | £37.42k | £41.43k | £48.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.34m | £7.43m | £7.47m | £7.88m | £8.73m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £42.42k | £13.53k | £6.57k | £80.10k | £65.74k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.52k | £14.40k | £16.10k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.