ymddiriedolwyr KELLY TRUST (CREDITON)
Rhif yr elusen: 1116644
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rosemary Cheriton | Cadeirydd | 11 October 2016 |
|
|||||||||||
Dr Stephen Miller | Ymddiriedolwr | 09 July 2024 |
|
|||||||||||
Rupert Edmund Geering | Ymddiriedolwr | 10 October 2023 |
|
|||||||||||
HENRY MOWBRAY PARKER | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||||||||
WILLIAM JOHN CROOKE | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|||||||||||
DAVID BRASSINGTON | Ymddiriedolwr | 10 October 2017 |
|
|||||||||||
ERNEST JOHN HEARD | Ymddiriedolwr | 08 April 2014 |
|
|||||||||||
GEORGE JOHN MORTIMER | Ymddiriedolwr | 16 August 2011 |
|
|||||||||||
COLIN MICHAEL CLARK | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
CHRIS NICHOLL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
MR JO WARD | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
ANDREW ALBERT WHITE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.