Hanes ariannol KING'S ARMS TRUST (BEDFORD)
Rhif yr elusen: 1116359
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.77m | £1.80m | £1.66m | £1.59m | £1.72m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.52m | £1.74m | £1.55m | £1.51m | £1.65m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £52.19k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.15m | £1.16m | £1.33m | £1.17m | £1.12m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £386.56k | £377.40k | £210.09k | £317.08k | £523.15k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £123.75k | £80.13k | £0 | £0 | £76.43k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £49.60k | £1.78k | £1.06k | £562 | £816 | |
|
Incwm - Arall | £57.58k | £175.62k | £119.22k | £98.36k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.52m | £1.41m | £1.30m | £1.26m | £1.30m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £334.42k | £0 | £0 | £346.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.35k | £26.39k | £14.89k | £15.13k | £24.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £250.30k | £253.17k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.