ymddiriedolwyr Water Survival Box Ltd
Rhif yr elusen: 1116432
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas John Margrie Nash | Cadeirydd | 24 November 2015 |
|
|
||||
Robert Martin Leclerc Thain | Ymddiriedolwr | 02 January 2024 |
|
|
||||
Jacqueline Ann Partridge | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
James Lunt | Ymddiriedolwr | 07 February 2023 |
|
|
||||
Colin Robinson | Ymddiriedolwr | 01 December 2020 |
|
|
||||
Alan Graham Smith | Ymddiriedolwr | 27 November 2018 |
|
|
||||
Dorothy Isa Cretney | Ymddiriedolwr | 05 September 2017 |
|
|
||||
Kenneth John Biggs | Ymddiriedolwr | 26 July 2011 |
|
|||||
Graham Robinson | Ymddiriedolwr | 01 October 2007 |
|
|
||||
Anthony Edward Francis Quinn | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
HUGO RUDOLPH PIKE | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.