Hanes ariannol GRACE DIEU MANOR SCHOOL
Rhif yr elusen: 1115976
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.58m | £2.00m | £2.00m | £2.27m | £2.01m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.66m | £2.64m | £2.80m | £3.13m | £3.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £19.27k | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £46.96k | £47.93k | £25.85k | £30 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.12k | £19.22k | £22.86k | £15.46k | £254.53k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.50m | £1.69m | £1.94m | £2.25m | £1.74m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.59k | £17.00k | £11.11k | £4.01k | £2.07k | |
|
Incwm - Arall | £1.20k | £225.90k | £0 | £0 | £13.12k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £46.96k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.60m | £2.64m | £2.74m | £3.13m | £3.09m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £16.25k | £11.38k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £59.91k | £0 | £60.56k | £0 | £52.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.