ymddiriedolwyr HARPENDEN CHILD CONTACT CENTRE
Rhif yr elusen: 1116363
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGID ANGELA BRENNAN | Cadeirydd | 26 April 2017 |
|
|
||||
Zsuzanna Berenyi | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Alison McLaughlin | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
Richard James Belfield | Ymddiriedolwr | 30 April 2019 |
|
|
||||
Bryan Garrett Kelly | Ymddiriedolwr | 22 August 2018 |
|
|
||||
Mrs Lizzie Newell | Ymddiriedolwr | 26 April 2017 |
|
|
||||
Janet Mary Cameron | Ymddiriedolwr | 23 April 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.