Hanes ariannol WITTERINGS AND DISTRICT FIRST RESPONDERS
Rhif yr elusen: 1117245
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/04/2019 | 14/04/2020 | 14/04/2021 | 14/04/2022 | 14/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.04k | £3.55k | £2.95k | £2.05k | £3.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.92k | £4.77k | £1.96k | £5.37k | £951 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.