ymddiriedolwyr ACE CARDIFF LIMITED
Rhif yr elusen: 1116764
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEOFFREY HOLLETT | Cadeirydd | 18 August 2015 |
|
|
||||
Robyn Mercer-Davies | Ymddiriedolwr | 25 October 2023 |
|
|
||||
Rosalia Alina Trigger | Ymddiriedolwr | 11 May 2022 |
|
|
||||
Luay Karrar | Ymddiriedolwr | 12 June 2019 |
|
|
||||
Dr Emily White | Ymddiriedolwr | 13 December 2016 |
|
|
||||
Stuart Cox | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
||||
Helen Edgeworth | Ymddiriedolwr | 18 August 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.