ymddiriedolwyr FRIENDS OF SHERFIELD
Rhif yr elusen: 1117926
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kirsty MacInnes | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Kerry-Ann Chamberlain | Ymddiriedolwr | 26 September 2023 |
|
|
||||
Emily Sykes | Ymddiriedolwr | 06 December 2022 |
|
|
||||
Emma Long | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Stefan Van Beneden | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Fiona Hargreaves | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
Chun Lee | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Peta Alvares | Ymddiriedolwr | 21 September 2021 |
|
|
||||
Sian Hannah | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Nicole Blackmore | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
||||
Sherfield School Limited | Ymddiriedolwr | 11 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.