Hanes ariannol STOPGAP DANCE COMPANY
Rhif yr elusen: 1116776
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £780.30k | £709.21k | £640.44k | £634.10k | £776.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £636.90k | £663.76k | £551.24k | £628.77k | £830.11k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | £2.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £363.77k | £265.23k | £378.22k | £353.59k | £427.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £296 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £451.47k | £368.88k | £295.02k | £288.27k | £423.79k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £48.68k | £340.33k | £345.42k | £345.53k | £352.92k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £540.50k | £663.76k | £461.83k | £489.39k | £642.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £47.17k | £0 | £89.41k | £111.50k | £89.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £22.35k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £49.23k | £0 | £0 | £27.88k | £98.52k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.