ymddiriedolwyr COOL EARTH ACTION
Rhif yr elusen: 1117978
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gillian Burke | Ymddiriedolwr | 03 May 2021 |
|
|
||||
Anthony Juniper | Ymddiriedolwr | 11 May 2020 |
|
|
||||
Johan Rockstrom | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Baron John Selwyn Deben | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
|
||||
Charles Henry Mark Ellingham | Ymddiriedolwr | 29 March 2012 |
|
|
||||
JOHAN ELIASCH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.