Hanes ariannol SHANNON TRUST
Rhif yr elusen: 1117249
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £613.12k | £813.45k | £789.72k | £1.11m | £2.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £730.34k | £657.61k | £755.71k | £1.12m | £2.25m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £75.86k | £1.29m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £587.54k | £767.88k | £734.69k | £854.70k | £937.64k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £24.46k | £26.69k | £54.38k | £251.40k | £1.52m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13k | £1.70k | £555 | £4.24k | £13.71k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.18k | £96 | £137 | £71 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £3.14k | £98.18k | £0 | £40.25k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £681.35k | £607.04k | £682.65k | £1.01m | £2.14m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £48.99k | £50.57k | £73.06k | £104.52k | £105.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £18.02k | £17.11k | £11.90k | £9.56k | £9.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.