JESUS YOUTH UK
Trosolwg o’r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Personality development programs for Youth Distributing Newsletters for spiritual development organizing seminars and training programs Supporting child/ youth education
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl
5 Ymddiriedolwyr
200 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 02 Awst 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOBY MICHAEL MUNDACKAL | Cadeirydd | 05 October 2019 |
|
|
||||
Bejoy Mathew | Ymddiriedolwr | 05 October 2019 |
|
|
||||
Lijo Jose Simon | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
Joby Thomas | Ymddiriedolwr | 01 February 2014 |
|
|
||||
SHINTO JOSE Thekkeparambil | Ymddiriedolwr | 24 June 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £181.59k | £56.00k | £107.27k | £117.85k | £119.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £160.86k | £97.91k | £96.19k | £140.71k | £123.76k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2023 | 07 Awst 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 07 Awst 2024 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2022 | 15 Medi 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 15 Medi 2023 | 47 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 29 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 18 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Datganiad ariannol blynyddol | 30 Medi 2019 | 30 Gorffenaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 30 Gorffenaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED, DATED 14 JULY 2007
Gwrthrychau elusennol
I) TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM AND THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME THINK FIT; II) TO RELIEVE SICKNESS AND FINANCIAL HARDSHIP AND TO PROMOTE AND PRESERVE GOOD HEALTH BY THE PROVISION OF FUNDS, GOODS OR SERVICES OF ANY KIND, INCLUDING THROUGH THE PROVISION OF COUNSELLING AND SUPPORT IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT; AND III) TO ADVANCE EDUCATION IN SUCH WAYS AND IN SUCH PARTS OF THE UNITED KINGDOM OR THE WORLD AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME MAY THINK FIT
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NATIONAL AND OVERSEAS
Gwybodaeth gyswllt
- Cyfeiriad:
-
St. Charles Presbytery
St. Charles Street
Sheffield
S9 3WU
- Ffôn:
- 07930905919
- E-bost:
- office@jesusyouth.co.uk
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window