ymddiriedolwyr TRIRATNA CHAIRS' ASSEMBLY
Rhif yr elusen: 1117287
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gary Nelson Murray | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Timothy James Brodie | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|||||
Taru Suvarnachandra Klinga | Ymddiriedolwr | 28 June 2024 |
|
|
||||
KELVIN YOUNGS | Ymddiriedolwr | 21 March 2024 |
|
|
||||
Raymond Lawrence Force | Ymddiriedolwr | 06 January 2023 |
|
|
||||
Nicola Edmonds | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Christopher Michael Effendowicz | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|
||||
Prasadacarin Busk | Ymddiriedolwr | 10 January 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.