ymddiriedolwyr SANDWELL UNIVERSITY OF THE THIRD AGE
Rhif yr elusen: 1116810
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANN HOBSON | Cadeirydd |
|
|
|||||
BRENDA EVANS | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
PHILIP PAGE | Ymddiriedolwr | 14 February 2022 |
|
|
||||
MAVIS CATCHPOWLE | Ymddiriedolwr | 14 February 2017 |
|
|
||||
PATRICIA STEVENS | Ymddiriedolwr | 11 February 2015 |
|
|
||||
SUSAN CLOTHIER | Ymddiriedolwr | 13 February 2014 |
|
|
||||
Ann Wyle | Ymddiriedolwr | 18 February 2010 |
|
|
||||
IVAN WYLE | Ymddiriedolwr |
|
||||||
ALAN HOBSON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR MICHAEL MATHEWS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.