Hanes ariannol MAIN - TAKING AUTISM PERSONALLY
Rhif yr elusen: 1116884
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (93 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 29/06/2020 | 29/06/2021 | 29/06/2022 | 29/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £777.53k | £769.05k | £832.83k | £822.60k | £751.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £782.84k | £717.05k | £889.06k | £900.73k | £791.53k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £171.16k | £725.21k | £716.97k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £75.57k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £22.50k | £0 | £8.11k | £32.30k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £36.22k | £203.01k | £171.16k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £741.19k | £543.43k | £661.66k | £814.49k | £716.97k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £125 | £105 | £5 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.10k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £782.84k | £717.05k | £889.06k | £900.73k | £791.53k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £7.91k | £0 | £0 | £65.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.