Hanes ariannol CHARTERED ACCOUNTANTS' BENEVOLENT ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1116973
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.14m | £4.74m | £3.80m | £4.71m | £4.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.80m | £6.64m | £5.88m | £5.09m | £5.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £186.83k | £1.31m | £115.08k | £670.38k | £485.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £2.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £17.31k | £15.09k | £22.68k | £12.05k | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.93m | £3.41m | £3.66m | £4.02m | £4.08m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £2.10k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £33.45k | £1.02m | £0 | £533.49k | £364.38k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.52m | £6.39m | £5.79m | £5.04m | £5.55m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £238.59k | £236.18k | £92.55k | £41.27k | £50.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £82.70k | £34.11k | £51.41k | £58.68k | £57.08k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £238.59k | £218.21k | £78.70k | £25.08k | £37.18k | |
|
Gwariant - Arall | £35.76k | £10.92k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.