Hanes ariannol RENEWAL CHRISTIAN CENTRE
Rhif yr elusen: 1117019
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71m | £1.59m | £1.49m | £1.43m | £1.47m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.70m | £1.65m | £1.51m | £1.47m | £1.46m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £122.43k | £37.70k | £28.33k | £10.38k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.41m | £1.37m | £1.23m | £1.28m | £1.28m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £237.66k | £148.47k | £220.85k | £101.51k | £135.65k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £56.45k | £73.91k | £42.72k | £43.43k | £50.21k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £176 | £241 | £155 | £597 | £2.36k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.45m | £1.51m | £1.50m | £1.37m | £1.44m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £147.36k | £15.94k | £12.65k | £18.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £105.99k | £111.10k | £0 | £99.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £249.96k | £0 | £0 | £83.88k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.