Hanes ariannol DISPLACED PEOPLE IN ACTION LTD
Rhif yr elusen: 1117456
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £309.02k | £249.02k | £282.28k | £249.00k | £364.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £360.65k | £258.60k | £273.52k | £277.00k | £327.67k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £144.38k | £119.43k | £75.35k | £98.00k | £107.34k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £75.35k | £98.00k | £107.34k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.