Hanes ariannol ST JOSEPH'S CONVENT PREPARATORY SCHOOL GRAVESEND
Rhif yr elusen: 1119139
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.31m | £925.66k | £924.53k | £835.19k | £833.91k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.17m | £1.17m | £1.04m | £1.02m | £1.02m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £61.76k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £15.69k | £20 | £0 | £300 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £13.85k | £6.12k | £13.84k | £11.19k | £12.42k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.26m | £907.66k | £894.19k | £810.60k | £755.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.52k | £2.29k | £1.99k | £2.05k | £953 | |
|
Incwm - Arall | £16.56k | £9.58k | £14.50k | £11.05k | £65.04k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.17m | £1.16m | £1.04m | £1.02m | £1.02m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.88k | £4.27k | £6.74k | £4.56k | £4.53k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £4.03k | £4.17k | £4.08k | £4.20k | £4.44k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.