Hanes ariannol BARNFIELDS EXTRA
Rhif yr elusen: 1120697
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £475.46k | £428.88k | £366.28k | £401.94k | £296.00k | |
|
Cyfanswm gwariant | £397.03k | £392.15k | £328.88k | £368.06k | £296.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £126.24k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £149.50k | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.