Hanes ariannol CHAPELTOWN CITIZENS ADVICE BUREAU
Rhif yr elusen: 1118513
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £503.49k | £792.47k | £847.03k | £859.91k | £614.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £480.57k | £752.56k | £772.01k | £799.27k | £572.39k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £117.10k | £771.67k | £465.20k | £526.87k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £42.17k | N/A | N/A | £324.36k | £15.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £337 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £503.48k | £792.13k | £0 | £859.91k | £614.08k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £480.57k | £752.56k | £772.01k | £799.27k | £572.39k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £2.87k | £0 | £1.54k | £1.60k | £1.75k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.