Hanes ariannol THE CLAUDE AND SOFIA MARION FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1117282
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.62m | £2.26m | £1.60m | £5.24m | £2.09m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.74m | £1.48m | £2.40m | £1.47m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £9.75k | £59.58k | £34.19k | £5.25k | £2.40k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.61m | £1.60m | £1.56m | £5.23m | £2.09m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £593.76k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £762.95k | £1.28m | £1.95m | £997.13k | £940.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £133.64k | £156.59k | £149.88k | £179.82k | £141.32k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £40.34k | £35.19k | £46.76k | £0 | £32.30k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £722.62k | £1.25m | £1.90m | £919.31k | £861.12k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £133.64k | £156.59k | £149.88k | £179.82k | £141.32k | |
|
Gwariant - Arall | £1.85m | £35.23k | £307.04k | £290.90k | £87.57k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.