ymddiriedolwyr RYEDALE FESTIVAL TRUST LTD
Rhif yr elusen: 1117355
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Geoff Potter | Cadeirydd | 16 February 2015 |
|
|
||||
PROFESSOR THOMAS SCHMIDT | Ymddiriedolwr | 01 May 2024 |
|
|||||
Yasin Stanley Ali | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Reverend Canon Dr Victoria Johnson | Ymddiriedolwr | 01 July 2022 |
|
|||||
Annette Beaumont Ellis | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Helen Dobson | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Dr Andrew Ronald Holmes Grace | Ymddiriedolwr | 14 September 2020 |
|
|
||||
Alison Snell | Ymddiriedolwr | 20 January 2020 |
|
|
||||
EDMUND JOHN SEWARD ANDERSON | Ymddiriedolwr | 11 June 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.