Hanes ariannol WAKEFIELD TRINITY COMMUNITY TRUST
Rhif yr elusen: 1119077
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £225.53k | £573.83k | £606.51k | £532.41k | £478.18k | |
|
Cyfanswm gwariant | £219.83k | £468.23k | £647.68k | £511.00k | £486.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £58.00k | £86.31k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £10.00k | N/A | N/A | £38.90k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £193.18k | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £368.63k | £599.30k | £524.28k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £12.02k | £7.21k | £8.13k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £429.19k | £647.68k | £511.00k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £39.04k | £1.32k | £845 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £39.04k | £0 | £0 | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.